Burim Mulaj
residente a Oberentfelden, da Kosovo Mandati attuali: FLB Rental GmbH, Frimifimi GmbH e di più Persone correlate: Alban Kryeziu, Ali Bajraktari, Durim Mulaj e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Burim Mulaj", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Burim Mulaj"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Burim Mulaj", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Burim Mulaj"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Burim Mulaj
Persone con il nome Burim Mulaj lavorano in questi rami economici
Noleggio di automobili
Commercio di prodotti tabacco
Compravendita di immobili propri
Altra attività edilizia
Noleggio di automobili
Commercio di prodotti tabacco
Compravendita di immobili propri
Altra attività edilizia
Privato con il nome Burim Mulaj
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Burim Mulaj
Numero di pubblicazione: HR02-1006078531, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
FLB Rental GmbH, in Aarburg, CHE-455.831.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856550).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kryeziu, Alban, von Unterentfelden, in Oberentfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mulaj, Burim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bajraktari, Ali, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005745263, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Frimifimi GmbH, bisher in Dietikon, CHE-241.465.426, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2023, Publ. 1005726918).
Statutenänderung:
20.04.2023.
Sitz neu:
Oberentfelden.
Domizil neu:
Schönenwerdstrasse 20, 5036 Oberentfelden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Shisha, Tabak und Zubehör sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Grundstücke und Immobilien erwerben, vermieten, verpachten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder elektronisch (bspw. per E-Mail).
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mulaj, Urim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Reinach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mulaj, Burim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mulaj, Durim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005512801, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Yasalam und Frimifimi Shop GmbH, in Suhr, CHE-131.561.200, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192774).
Statutenänderung:
31.01.2022.
Firma neu:
Yasalam - Barbershop GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mulaj, Durim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Reinach (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Feldmann, Phlipp Vincent, von Rossa, in Birrwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mulaj, Burim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kheder Safar, Salam, irakischer Staatsangehöriger, in Suhr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.