Patrick Muggli
residente a Zürich, da Buchs (ZH) Mandati attuali: EventPartner GmbH Persone correlate: Rudolf Schmid, Christian Schmid Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Muggli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Muggli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Patrick Muggli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Patrick Muggli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Patrick Muggli
Persone con il nome Patrick Muggli lavorano in questi rami economici
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Noleggio di macchine ed altri beni mobili
Privato con il nome Patrick Muggli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Patrick Muggli
Numero di pubblicazione: 5454642, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EventPartner GmbH, in Embrach, CH-020.4.003.308-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2006, S. 20, Publ. 3593716). Gemäss Erklärung vom 29.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muggli, Patrick, von Buchs ZH, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2709960, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
EventPartner GmbH, in Adliswil, CH-020.4.003.308-7, Vermietung von Musik- und Lichtanlagen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2001, S. 9927).
Statutenänderung:
20.12.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dulex, Yves, von Ollon, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--;
Mattli, Marianne, von Langwies, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Jahn, Martin Roland, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.--;
Widmer, Roger, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muggli, Patrick, von Buchs ZH, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.--;
Schmid, Christian, von Meilen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--;
Schmid, Rudolf, von Meilen, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.