Brigitte Müller-Sager
residente a Hildisrieden, da Hildisrieden e Emmen Mandati attuali: Stiftung Antoniuskapelle Traselingen, Sitrag Verwaltungs AG Persone correlate: Franz Stocker, Josef Zwinggi, Hubert Estermann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Brigitte Müller-Sager", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Brigitte Müller-Sager"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Brigitte Müller-Sager", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Brigitte Müller-Sager"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Brigitte Müller-Sager
Persone con il nome Brigitte Müller-Sager lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi fiduciari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi fiduciari
Privato con il nome Brigitte Müller-Sager
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Brigitte Müller-Sager
Numero di pubblicazione: 1679919, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
PMI Public Management Invest AG, in Emmen, CHE-101.218.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2011, Publ. 6298486).
Firma neu:
PMI Public Management Invest AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30.07.2014 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o BDO AG, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Sager, Brigitte, von Hildisrieden und Emmen, in Hildisrieden, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6298486, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
PMI Public Management Invest AG, in Rothenburg, CH-100.3.023.546-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2009, S. 13, Publ. 5377300).
Statutenänderung:
11.08.2011.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Lohrenhalde 1, 6020 Emmenbrücke.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, René, von Gettnau, in Hildisrieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller-Sager, Brigitte, von Hildisrieden und Emmen, in Hildisrieden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.