Richard Martin Müller
residente a Thun, da Boltigen e Saanen Mandati attuali: Müller Publishing AG, Müller Marketing & Druck AG e di più Persone correlate: Frank Andreas Müller, Esther Müller-Brand, Frank Andreas Müller e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Martin Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Martin Müller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Martin Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Martin Müller"
|
|
Richard Martin Müller
residente a Thun, da Saanen Mandati attuali: Hotel Gstaaderhof AG Persone correlate: Konstanze Isabella Huber, Christof Jost Huber, Jost Peter Huber e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Martin Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Martin Müller"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Richard Martin Müller", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Richard Martin Müller"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Richard Martin Müller
Persone con il nome Richard Martin Müller lavorano in questi rami economici
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Servizi pubblicità
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Altri servizi di prenotazione
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Servizi pubblicità
Esercizio di una editoria (analogo/digitale)
Altri servizi di prenotazione
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Privato con il nome Richard Martin Müller
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Richard Martin Müller
Numero di pubblicazione: HR02-1005532844, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hotel Gstaaderhof AG, in Saanen, CHE-114.307.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2016, Publ. 3051461).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Laurenz, von Basel, in Schönried (Saanen), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Christof Jost, von Luzern, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Huber, Jost Peter, von Luzern, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Huber-Schärli, Doris, von Luzern, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Müller, Richard Martin, von Saanen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004921159, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Frutigländer Medien AG, in Frutigen, CHE-112.719.009, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2019, Publ. 1004773244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Bernhard, von Frutigen, in Frutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hari, Philippe, von Kandergrund, in Kandersteg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wellig, René, von Fieschertal, in Ried-Brig, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Frank, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Saanen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Richard, von Saanen, in Château-d'Oex, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004776680, Ufficio del registro di commercio Berna
Müller Medien AG, in Saanen, CHE-311.305.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3226899).
Statutenänderung:
26.11.2019.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 26.11.2019 und Inventar per 30.06.2019 Aktiven von CHF 751'472.74 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 651'472.74 auf die "Müller Medien AG", in Saanen (CHE-214.304.045).
Gegenleistung:
100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Müller Immoplan AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere die Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, der Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner die Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Darlehen gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Brief oder elektronische Post. Gemäss Erklärung vom 22.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T & R Oberland AG (CHE-104.971.239), in Lenk, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Frank Andreas, von Saanen und Boltigen, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Müller, Richard Martin, von Saanen und Boltigen, in Château-d'Oex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].