Dr. Klaus Moser
residente a Zürich, da Germania Mandati attuali: CureVac Swiss AG in Liquidation, take on GmbH Persone correlate: Marco Rau Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Klaus Moser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Klaus Moser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Klaus Moser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Klaus Moser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Klaus Moser
Persone con il nome Klaus Moser lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Servizi per consulenza manageriale
Ricerca e sviluppo
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Klaus Moser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Klaus Moser
Numero di pubblicazione: HR02-1006114063, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
CureVac Swiss AG, in Basel, CHE-484.199.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2023, Publ. 1005903904).
Firma neu:
CureVac Swiss AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.07.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rau, Dr. Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Moser, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005367132, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
CureVac Swiss AG, in Basel, CHE-484.199.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2021, Publ. 1005129640).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Dr. Roland, von Weinfelden, in Tägerwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blanc, Antony, französischer Staatsangehöriger, in Ohain (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rau, Dr. Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Darmstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Moser, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3991655, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
take on GmbH, in Zürich, CHE-492.971.847, Binzmühlestrasse 217, 8050 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.01.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unternehmensberatung in den Bereichen General Management und Strategie sowie das Angebot von Dienstleistungen im Interim Management, insbesondere für Unternehmen der Pharmaindustrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 08.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Moser, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.