Federico Moser
residente a Küsnacht, da Röthenbach im Emmental Mandati attuali: Hottinger AG, Monasterio AG in Liquidation e di più Persone correlate: Sandra Righetti Ochsner, Ederlei De Giuli Berrospid, Claudio Felix Villatora e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Federico Moser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Federico Moser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Federico Moser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Federico Moser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Federico Moser
Persone con il nome Federico Moser lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per banche e istituti di credito
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Federico Moser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Federico Moser
Numero di pubblicazione: HR02-1005603028, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 47725 vom 16.11.2021 Hottinger AG, in Zürich, CHE-107.390.010, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337531).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Federico, von Röthenbach im Emmental, in Küsnacht (ZH), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Moser, Frederico].
Numero di pubblicazione: HR02-1005291389, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Monasterio AG, in Küsnacht (ZH), CHE-174.214.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875599).
Firma neu:
Monasterio AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.09.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Federico, von Röthenbach im Emmental, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004875599, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Monasterio AG, in Küsnacht (ZH), CHE-174.214.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2019, Publ. 1004781203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gomez Perez, Miguel Angel, mexikanischer Staatsangehöriger, in San Pedro Garza Garcia (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Legorreta, Gerardo Augustin, französischer Staatsangehöriger, in Mexico City (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Federico, von Röthenbach im Emmental, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].