Emil Moser
residente a Würenlos, da Rheinau Mandati attuali: BWE Sanierung AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Emil Moser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Emil Moser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Emil Moser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Emil Moser"
|
|
Emil Moser
residente a Würenlos, da Rheinau Mandati attuali: Emil Moser Immobilien AG Persone correlate: Bruno Bumbacher, Ursula Frei Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Emil Moser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Emil Moser"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Emil Moser", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Emil Moser"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Emil Moser
Persone con il nome Emil Moser lavorano in questi rami economici
Costruzione di edifici
Compravendita di immobili propri
Costruzione di edifici
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Emil Moser
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Emil Moser
Numero di pubblicazione: HR02-1005900194, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Emil Moser Immobilien AG, in Würenlos, CHE-227.483.773, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2020, Publ. 1004894793).
Domizil neu:
Tägerhardring 3, 5436 Würenlos.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schenk Freiherr von Stauffenberg, Sebastian, von Ennetbaden, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Stauffenberg, Wolf Dietrich Clemens, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Emil, von Rheinau, in Würenlos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bumbacher, Bruno, von Spreitenbach, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Ursula, von Wyssachen, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005882239, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
BWE Sanierung AG, bisher in Otelfingen, CHE-113.330.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2021, Publ. 1005199752).
Statutenänderung:
25.10.2023.
Sitz neu:
Würenlos.
Domizil neu:
Tägerhardring 3, 5436 Würenlos.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Emil, von Rheinau, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: HR02-1005199752, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BWE Sanierung AG, in Otelfingen, CHE-113.330.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 15.06.2015, S.0, Publ. 2205283).
Statutenänderung:
22.04.2021.
Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 150 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 14.12.2006 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 14.12.2006 ein Fahrzeug Skoda Octavia, wofür 10 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Emil, von Rheinau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Henggart].