Roland Morgenegg
residente a Stachen, da Köniz Mandati attuali: Morgenegg Gervasi AG, Roland Morgenegg Licht Farbe Form GmbH Persone correlate: Sabatina Katia Acrostelli, Feliciano Gervasi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Morgenegg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Morgenegg"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Roland Morgenegg", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Roland Morgenegg"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Roland Morgenegg
Persone con il nome Roland Morgenegg lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Architettura d'interni e arredamento
Uffici di architettura e ingegneria
Architettura d'interni e arredamento
Privato con il nome Roland Morgenegg
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Roland Morgenegg
Numero di pubblicazione: HR02-1005910235, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Morgenegg Gervasi AG, in Arbon, CHE-113.703.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, S.0, Publ. 1602937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Bruno, von Untersiggenthal, in Götighofen (Sulgen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gervasi, Feliciano, von Arbon, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Acrostelli, Sabatina Katia, italienische Staatsangehörige, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morgenegg, Roland, von Köniz, in Stachen (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004945404, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Förderstiftung der Bernischen Gesellschaft für das Volkstheater (BGVT), in Bern, CHE-109.947.403, Stiftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3446447).
Urkundenänderung:
26.02.2020.
Name neu:
Stiftung amathea.ch.
Sitz neu:
Belp.
Domizil neu:
c/o TVE Teaterverlag Elgg GmbH in Belp, Bahnhofplatz 6, 3123 Belp.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Förderung aller Formen des Volkstheaters durch die Unterstützung der theaterspielenden Gesellschaften, Gruppen und Vereine sowie von Verbänden, welche den gleichen Zweck verfolgen. Zur Erreichung ihres Zweckes gehört auch die Förderung und das Verlegen von Theaterliteratur. Sie kann sich an Unternehmungen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riesen, Beatrice, von Wahlern, in Gerzensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurflüh, Rudolf, von Wynigen, in Rütschelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morgenegg, Roland, von Köniz, in Spiegel bei Bern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oppliger, Hans, von Heimiswil, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunger, Rico, von Safiental, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
With, Jean-Michel, von Bremgarten (AG), in Belp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hermetschwil-Staffeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Millius, Johannes Raphael, von Baltschieder, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1301497, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Morgenegg Architektur AG, in Arbon, CHE-113.703.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S. 17, Publ. 5554474).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgenegg, Roland, von Köniz, in Stachen (Arbon), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Gervasi, Feliciano, italienischer Staatsangehöriger, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wittenbach, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].