Pierre Moreillon
residente a Panex, da Bex Mandati attuali: Société coopérative de laiterie de Villars-Chesières-Arveyes Persone correlate: Oscar Bonzon, Gérard Guex, Daniel Durgniat e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pierre Moreillon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pierre Moreillon"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Pierre Moreillon", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Pierre Moreillon"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Pierre Moreillon
Persone con il nome Pierre Moreillon lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Pierre Moreillon
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Pierre Moreillon
Numero di pubblicazione: HR02-1006127508, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
FLV Fédération Laitière Valaisanne, société coopérative, à Sierre, CHE-100.171.010, société coopérative (No. FOSC 144 du 26.07.2024, Publ. 1006095333).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Moreillon, Pierre, de Bex, à Panex (Ollon), administrateur, sans droit de signature;
Mottiez, Stève, de Vérossaz, à Collonges, administrateur, sans droit de signature;
Fiduciaire Fidag SA, à Martigny (CH-621.3.000.423-4), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Berra, Stéphane Gustave, de Champéry, à Champéry, administratrice, sans droit de signature;
Gisier, Alain, de Messen, à Ollon, administrateur, sans droit de signature;
GF Audit SA, succursale de Bagnes (CHE-235.340.331), à Val de Bagnes, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 1620007, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Vallait SA, à Sierre, CHE-101.715.059, société anonyme (No. FOSC 32 du 17.02.2014, Publ. 1350363).
Modification des statuts:
16.06.2014.
Transfert de patrimoine:
selon contrat de transfert de patrimoine du 16.06.2014 et inventaire au 31.12.2013 il est fait apport des actifs de CHF 25'286'478.35 et des passifs envers les tiers de CHF 21'369'605.50 à la société anonyme 'Cremo S.A.', à Villars-sur-Glâne (CHE-105.945.049).Contre-prestation: une créance de CHF 3'500'000.00.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par lettre personnelle.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gabioud, Marcel, de Orsières, à Martigny, administrateur, sans droit de signature;
Kluser, Walter, de Ried (Brig), à Brig (Brig-Glis), administrateur, sans droit de signature;
Vionnet, Claude, de Monthey, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux;
Stalder, Max, de Visp, à Visp, administrateur et secrétaire, sans droit de signature;
Arnold, Roman, de Simplon, Simplon, administrateur, sans droit de signature;
Haefliger, Franz, de Fischbach, à Viège (Visp), administrateur, sans droit de signature;
Pillet, Stéphane, de Vétroz, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature;
Tornay, Laurent, de Orsières, à Orsières, administrateur, sans droit de signature;
Costa, Pedro José, citoyen Portugais, à Saxon, avec signature collective à deux;
Jollien, Olivier, de Ayent, à Ayent, avec signature collective à deux;
Métrailler, Frédéric, de Evolène, à Evolène, avec signature collective à deux;
Moreillon, Pierre, de Bex, à Panex (Ollon), administrateur, sans droit de signature;
Mariaux, Christian, de Vionnaz, à Vionnaz, président, avec signature collective à deux;
Mottiez, Stève, de Vérossaz, à Collonges, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Nobs, Paul Albert, de Seedorf BE, à Corminboeuf, président, avec signature collective à deux;
Niederhäuser, Paul, de Wattenwil, à Neuchâtel, administrateur, avec signature collective à deux;
Pellaux, Michel André, de Pomy, à Châtillon FR, vice-président, avec signature collective à deux;
Mertl, Micheline, de Orsières, à Givisiez, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature;
Sottas, Jean-Louis, de Vaulruz, à Vaulruz, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur délégué avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: 1350363, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Vallait SA, à Sierre, CHE-101.715.059, société anonyme (No. FOSC 192 du 04.10.2011, p. 0, Publ. 6361740).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Varone, Gérard, de Sion, à Bramois (Sion), président, avec signature collective à deux;
Baudy, Jean-Michel, de Ollon, à Huémoz (Ollon), administrateur, sans droit de signature;
Rouiller, Jean-Luc, de Vuisternens-devant-Romont, à Villars-sur-Glâne, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Moreillon, Pierre, de Bex, à Panex (Ollon), administrateur, sans droit de signature;
Mariaux, Christian, de Vionnaz, à Vionnaz, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur sans droit de signature];
Mottiez, Stève, de Vérossaz, à Collonges, administrateur, sans droit de signature.