Dr. Cordula Moppert
residente a Basel, da Gansingen e Basel Mandati attuali: Stiftung zur Förderung der Lebensqualität in Basel und Umgebung Persone correlate: Thomas Moppert, Raphael Peter Pfister, Dominik Moppert e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Cordula Moppert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Cordula Moppert"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Cordula Moppert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Cordula Moppert"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Cordula Moppert
Persone con il nome Cordula Moppert lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Cordula Moppert
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Cordula Moppert
Numero di pubblicazione: HR02-1005554480, Ufficio del registro di commercio Basilea Città
Stiftung für kranke Kinder in Basel (vormals Stiftung "Kinderspital in Basel"), in Basel, CHE-101.809.766, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004682123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wandt, Dr. Claudia, von Herbligen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates + Statthalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moppert, Dr. Cordula, von Basel und Gansingen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Schreiberin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Somerville, Dr. Alison, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Stiftungsrates + Schreiberin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Vischer, Ruth, von Basel, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates + Statthalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Merz, Dr. Adrian, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 5343538, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Hans E. Moppert-Stiftung für nachhaltige Entwicklung, in Basel, CH-270.7.002.729-0, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2002, S. 5, Publ. 677240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenzer, Samuel, von Basel und Thunstetten, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Michael, von Basel, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moppert, Cordula, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kern, Cordula, von Basel und Gansingen, Präsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2414512, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung zur Förderung der Lebensqualität in Basel und Umgebung, in Basel, CH-270.7.000.436-6, Stiftung (SHAB Nr. 88 vom 09.05.2003, S. 8, Publ. 982228).
Urkundenänderung:
20.07.2004.
Domizil neu:
c/o Klaus Weinreich, Petersgasse 54, 4051 Basel.
Organisation neu:
Stiftungsrat, Kontrollstelle und falls vom Stiftungsrat ernannt, Geschäftsführer.
Stiftungsrat:
3-7 Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moppert, Hans E., von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moppert, Thomas, von Basel, in Binningen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Moppert, Dr. Thomas A., in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gonser, Elisabeth, von Basel und Zürich, in Auslikon, Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Esslingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moppert, Cordula, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Kern, Dr. Cordula, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moppert, Dominik, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].