Marcel Moor
residente a Vordemwald, da Vordemwald Mandati attuali: Gebr. Moor AG Persone correlate: Roger Moor, Willy Moor Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Moor", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Moor"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Marcel Moor", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Marcel Moor"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Marcel Moor
Persone con il nome Marcel Moor lavorano in questi rami economici
Officina del fabbro, fucina e bottega
Officina del fabbro, fucina e bottega
Privato con il nome Marcel Moor
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Moor
Numero di pubblicazione: HR02-1005029307, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Gemeinschafts-Antennen-Anlage Vordemwald, in Vordemwald, CHE-102.136.616, Genossenschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2014, S.0, Publ. 1860581).
Firma neu:
Genossenschaft Gemeinschafts-Antennen-Anlage Vordemwald in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.10.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bracher, Sarah, von Pfaffnau, in Vordemwald, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, Marcel, von Vordemwald, in Vordemwald, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lütolf, Christoph, von Schongau, in Vordemwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift];
Rui, Aldo, von Mümliswil-Ramiswil, in Vordemwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Hans Rudolf, von Mettmenstetten, in Vordemwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 3299059, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gebr. Moor AG, in Vordemwald, CHE-102.656.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2013, Publ. 1185163).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moor, Kurt, von Vordemwald, in Vordemwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Marcel, von Vordemwald, in Vordemwald, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1185163, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gebr. Moor AG, in Vordemwald, CHE-102.656.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7166396).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Marcel, von Vordemwald, in Vordemwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Moor, Roger, von Vordemwald, in Vordemwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.