Jacques Monod
residente a Pully, da Ballens Mandati attuali: TCM Développement SA, Margencel 7 Développement Sàrl e di più Persone correlate: Fabien Candolfi, Olivier Tappy, Fabien Candolfi e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jacques Monod", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jacques Monod"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jacques Monod", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jacques Monod"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jacques Monod
Persone con il nome Jacques Monod lavorano in questi rami economici
Bonifica dei terreni
Construzione del soprassuolo
Compravendita di immobili propri
Bonifica dei terreni
Construzione del soprassuolo
Compravendita di immobili propri
Privato con il nome Jacques Monod
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jacques Monod
Numero di pubblicazione: 7206454, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Swiss Planning Group AG, in Basel, CH-270.3.013.565-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2007, S. 5, Publ. 3889824).
Firma neu:
Swiss Planning Group AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil c/o Urs Baumann + Partner AG, Austrasse 2, 4153 Reinach BL.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.05.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monod, Jacques, von Ballens, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brog, Alexander, von Hasliberg, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isaac, Ieuan David, britischer Staatsangehöriger, in Ayr (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Urs, von Starrkirch-Wil und Reinach BL, in Reinach BL, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3206614, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Swiss Planning Group AG, in Basel, CH-270.3.013.565-5, Architektur, Beratung, Generalplanung, Projektmanagements und Ingenieurwesens usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2005, S. 5, Publ. 2861210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwiler, Karl, von Pfeffingen und Muri AG, in Pfeffingen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Monod, Jacques, von Ballens, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Andreas, von Riehen, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brog, Alexander, von Hasliberg, in Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maier, Julia, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schindhelm, Hans Gottfried Ekkehart, deutscher Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2006806, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
CSD Holding AG, in Köniz, Beteiligung an anderen Gesellschaften usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 26.08.2003, S. 2, Publ. 1143690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Monod, Jacques, von Ballens, in Pully, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.