Hans Peter Misteli
residente a Oberwangen b. Bern, da Solothurn Mandati attuali: Stiftung Schloss Jegenstorf, HPMISTELI & PARTNER AG Persone correlate: Michael Peter Keller, Sandra Lyoth, Roger Schacher e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Peter Misteli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Peter Misteli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Peter Misteli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Peter Misteli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Peter Misteli
Persone con il nome Hans Peter Misteli lavorano in questi rami economici
Esercizio delle biblioteche e musei
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle biblioteche e musei
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Hans Peter Misteli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Peter Misteli
Numero di pubblicazione: 4433295, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
HPMISTELI & PARTNER AG, in Bern, CHE-220.340.871, Höheweg 17, 3006 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.08.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, Planung und Realisierung von Projekten und Beratungsdienstleistungen in der Hotellerie und Gastronomie sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 15.08.2018 und Inventar per 30.06.2018 Aktiven von CHF 267'327.46 und Fremdkapital von CHF 166'653.43 des Einzelunternehmens hp misteli, hotel- und gastrokonzepte, in Köniz (CHE-107.378.960), wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und eine Forderung von CHF 674.03 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Misteli, Hans Peter, von Solothurn, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hahnkamper, Simon, von Schübelbach, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kienberger, Hans Peter, von Oftringen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingold, Marc, von Heimenhausen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zemp, Peter, von Eschenbach (LU), in Flaach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2351543, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
hp misteli, hotel- und gastrokonzepte, in Bern, CHE-107.378.960, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2009, S. 5, Publ. 4856654).
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Turmholzweg 32, 3173 Oberwangen b. Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Misteli, Hans Peter, von Solothurn, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Misteli, Hans-Peter, in Bern].
Numero di pubblicazione: 1174739, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
vatterland ag, in Bern, CH-035.3.020.274-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, Publ. 6359700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vatter, Claire Lise, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wiesmann, Matthias, von Neunforn, in Oberbütschel (Rüeggisberg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Misteli, Hans Peter, von Solothurn, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vatter, Thomas Manuel Manuel, von Bern, in Bern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vatter, Thomas Manuel, Delegierter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Vatter, Roman, von Bern, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vatter, Elmar, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vatter, Felix, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vatter, Théo Gaspard, von Bern, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.