Vincent Milleret
residente a Corsier GE, da Lancy Mandati attuali: Mirabaud & Cie SA, A.C.ELECT Sàrl Persone correlate: Lara Aurore Mossière, Xavier Pralat, Thuy Dieu Sophie Nguyen Baudequin e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vincent Milleret", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vincent Milleret"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Vincent Milleret", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Vincent Milleret"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Vincent Milleret
Persone con il nome Vincent Milleret lavorano in questi rami economici
Esercizio delle banche e istituti di credito
Altra attività edilizia
Esercizio delle banche e istituti di credito
Altra attività edilizia
Privato con il nome Vincent Milleret
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Vincent Milleret
Numero di pubblicazione: HR02-1004814249, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ectica Technologies AG, in Zürich, CHE-304.105.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644331).
Statutenänderung:
17.01.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 215'000.00 [bisher: CHF 140'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 215'000.00 [bisher: CHF 140'000.00].
Aktien neu:
21'500 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 14'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 20.12.2019/17.01.2020 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 150'000.00 verrechnet, wofür 1500 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 09.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrbar, Martin, von Urnäsch, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Milleret, Vincent Michel, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quadroni, Angelo, von Arogno, in Bellinzona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siron SA (CHE-102.692.455), in Bellinzona, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1004553887, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ectica Technologies AG, in Zürich, CHE-304.105.562, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2056545).
Domizil neu:
Räffelstrasse 24, 8045 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simona, Benjamin Raoul Emilio, von Locarno, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Milleret, Vincent Michel, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2050867, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Ectica Technologies AG, in Zürich, CHE-304.105.562, Tramstrasse 77, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.03.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erforschung, die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von biotechnologischen Produkten, Geräten und Instrumenten, zur Verbesserung und Erleichterung der Forschung und Diagnostik im Bereich der Biowissenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Milleret, Vincent Michel, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Simona, Benjamin Raoul Emilio, von Locarno, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ehrbar, Martin, von Urnäsch, in Will SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.