Dr. Matthias Michlig
residente a Schlieren, da Naters Mandati attuali: Michlig Knutti Partner AG Persone correlate: Roland Knutti Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Matthias Michlig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Matthias Michlig"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Dr. Matthias Michlig", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Dr. Matthias Michlig"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Matthias Michlig
Persone con il nome Matthias Michlig lavorano in questi rami economici
Officio di notare e avvocato
Officio di notare e avvocato
Privato con il nome Matthias Michlig
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Michlig
Numero di pubblicazione: HR02-1005947132, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pfander-Grieder-Stiftung, in Meilen, CHE-100.649.402, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005659723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michlig, Dr. Matthias, von Naters, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caracciolo, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005163388, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Michlig Schmid Partner AG, in Zürich, CHE-409.323.629, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2018, Publ. 1004494074).
Statutenänderung:
24.03.2021.
Firma neu:
Michlig Knutti Partner AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Michlig Knutti Partner SA) (Michlig Knutti Partner Ltd.).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michlig, Dr. Matthias, von Naters, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Knutti, Roland, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004964768, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Pfander-Grieder-Stiftung, in Dübendorf, CHE-100.649.402, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004852860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Niklaus, von Gersau, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfander Patruno, Mirjam, von Zürich und Oberwil im Simmental, in Meilen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Henzelmann, Erich Walter, von Laupen, in Bubikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michlig, Dr. Matthias, von Naters, in Schlieren, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.