Martin Michellod
residente a 1936 Médières, da Val de Bagnes Mandati attuali: Fondation Manuel Michellod Persone correlate: Magdalena Carmen Wyssen, Jacques Pralong, Thierry Maret e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Michellod", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Michellod"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Michellod", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Michellod"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Michellod
Persone con il nome Martin Michellod lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Martin Michellod
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Michellod
Numero di pubblicazione: HR02-1006117603, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Fondation Manuel Michellod, à Val de Bagnes, CHE-110.381.833, fondation (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005066750).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Michellod, Lucette, de Bagnes, à Verbier (Bagnes), présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Michellod, Martin, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: de Bagnes, à Bagnes, vice-président, avec signature collective à deux].
Numero di pubblicazione: HR02-1005445890, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Interprofession Raclette du Valais AOP, à Conthey, CHE-115.499.181, association (No. FOSC 110 du 11.06.2018, Publ. 4282223).
Modification des statuts:
18.11.2021.
Nouvelle adresse:
Avenue de la Gare 2, 1964 Conthey.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Baillifard, Eddy, de Bagnes, à Bruson (Bagnes), vice-président, avec signature collective à deux;
Michellod, Martin, de Bagnes, à Médières (Bagnes), membre, sans droit de signature;
Roman, Arnold, de Simplon, à Simplon, membre, sans droit de signature;
Stalder, Max, de Visp et Sumiswald, à Viège (Visp), membre, sans droit de signature;
Walker, Alexander, de Bitsch, à Bitsch, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Métrailler, Frédéric, de Evolène, à Evolène, vice-président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: membre du comité, sans droit de signature];
Coppey, Emmanuel, de Orsières, à Orsières, membre du comité, sans droit de signature;
Ecoeur, Laurent, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, membre du comité, sans droit de signature;
Lengen, Fabian, de Embd, à Zeneggen, membre du comité, sans droit de signature;
Walker, Nicolas, de Bitsch, à Brig-Glis, membre du comité, sans droit de signature;
Wegmüller, Andreas, de Walkringen, à Belfaux, membre du comité, sans droit de signature;
Guntern, Urs, de Ernen, à Brig-Glis, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: gérant, avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Numero di pubblicazione: 2025425, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Martine Michellod, Centre de massages et thérapies, à Bagnes, CHE-112.178.473, Rue de la Poste 10, 1936 Verbier, entreprise individuelle (nouvelle inscription).
But de l'entreprise:
centre de massages et thérapies.
Personne(s) inscrite(s):
Michellod, Martine, de Bagnes, à Verbier (Bagnes), titulaire, avec signature individuelle.