Andrea Mettler
residente a Schwyz, da Oberiberg Mandati attuali: topdicht.ch GmbH Persone correlate: Stefan Mettler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Mettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Mettler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Mettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Mettler"
|
|
Andrea Mettler
residente a Herisau, da Hemberg Mandati attuali: Malerhandwerk Andrea Mettler GmbH Persone correlate: Michaela Mettler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Mettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Mettler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Andrea Mettler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Andrea Mettler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Andrea Mettler
Persone con il nome Andrea Mettler lavorano in questi rami economici
Construzione del soprassuolo
Verniciatore
Construzione del soprassuolo
Verniciatore
Privato con il nome Andrea Mettler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Mettler
Numero di pubblicazione: HR02-1005989357, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Immo-Control Sagl, in Locarno, CHE-370.444.912, società a garanzia limitata (Nr. FUSC 232 del 28.11.2012, p.0, Pubbl. 6951460).
Nuova ditta:
Immo-Control Sagl in liquidazione.
Nuove traduzioni della ditta:
(Immo-Control GmbH in Liquidation) (Immo-Control Sàrl en liquidation). La società è sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 23.02.2024.
La comunione ereditaria fu Andreas Mettler-Nagel composta da:
Lilian Mettler-Nagel da Neckertal in Wettswil (Wettswil am Albis), Katja Krauer-Mettler, da Neckertal in Hausen am Albis, Jörg Mettler da Neckertal in Zürich.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Mettler, Andreas, da Hemberg, in Wettswil (Wettswil am Albis), socio e gerente, con firma individuale, con 11 quote da CHF 1'000.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Mettler-Nagel, Lilian, da Neckertal, in Wettswil (Wettswil am Albis), socia, gerente, liquidatrice, con firma individuale, con 9 quote da CHF 1'000.00 [finora: da Hemberg, in Wettswl, socia, senza diritto di firma];
Comunione ereditaria fu Andreas Mettler-Nagel, socia, con 11 quote da CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005976377, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Keller Landmaschinen AG, in Schwellbrunn, CHE-101.383.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2018, Publ. 3964691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Ernst Jakob, von Weinfelden, in Schwellbrunn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Andreas, von Urnäsch, in Urnäsch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Numero di pubblicazione: HR02-1005912983, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Stiftung Margrit, Elsa und Hanna Hausmann, in Steckborn, CHE-110.263.949, Stiftung (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2023, Publ. 1005865808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Andreas, von Ebnat-Kappel, in Flawil, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Andrea Cristina, von Hasle bei Burgdorf, in Ermatingen, Mitglied des Stiftungsrates, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.