Franco Merli
residente a Erlinsbach, da Erlinsbach (AG) Mandati attuali: Beetron SA, MiniDH GmbH e di più Persone correlate: Daniel Hagen, Stefan Buckenmaier, Sandra Gertrud Lehmann-Dieziger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franco Merli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franco Merli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Franco Merli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Franco Merli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Franco Merli
Persone con il nome Franco Merli lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Uffici di architettura e ingegneria
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Franco Merli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Franco Merli
Numero di pubblicazione: 2065983, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
apex AG, in Däniken, CHE-109.896.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2008, S. 12, Publ. 4696092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Roland J., von Basel und Allschwil, in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merli, Franco, von Erlinsbach AG, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oester, Ulrich, von Frutigen, in Erlinsbach AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 5444748, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
bricon ag, in Dietikon, CH-020.3.003.414-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2009, S. 27, Publ. 4862854).
Statutenänderung:
18.12.2009, 11.01.2010.
Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.12.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'800'000.00 verrechnet, wofür 1'800 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohner, Hugo, von Rehetobel, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Traxler, Dr. Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Fulda (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Merli, Franco, von Erlinsbach AG, in Erlinsbach AG, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Zingel, Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Hünfeld (DE), mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 4344962, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bricon AG, in Geroldswil, CH-020.3.003.414-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2008, S. 25, Publ. 4309644).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merli, Franco, von Erlinsbach AG, in Erlinsbach AG, mit Einzelprokura.