Mariana Meola
residente a Hessigkofen, da Sumiswald Mandati attuali: Daniel und Mariana Meola GmbH Persone correlate: Daniel Meola Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mariana Meola", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mariana Meola"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Mariana Meola", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Mariana Meola"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Mariana Meola
Persone con il nome Mariana Meola lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Mariana Meola
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Mariana Meola
Numero di pubblicazione: 6462356, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Daniel und Mariana Meola GmbH, bisher in Twann, CH-073.4.014.982-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 4, Publ. 4959232).
Statutenänderung:
05.12.2011.
Sitz neu:
Hessigkofen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 24, 4577 Hessigkofen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meola, Daniel, von Sumiswald, in Hessigkofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 40'000.00 [bisher:in Twann];
Meola, Mariana, von Sumiswald, in Hessigkofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: rumänische Staatsangehörige, in Twann].
Numero di pubblicazione: 931818, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Daniel und Mariana Meola GmbH, in Twann, Dorfgasse 81, 2513 Twann, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.03.2003.
Zweck:
Betrieb eines Restaurationsbetriebes, Weinhandel sowie Verwaltung von Liegenschaften und anderer Unternehmen. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und immaterielle Werte vermitteln, erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 50'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von der erloschenen Einzelfirma 'Taverna Romana, Meola', in Twann, gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 18.03.2003 und Bilanz per 31.12.2002 Aktiven von CHF 208'569.07 und Passiven von CHF 71'387.15 zum Preis von CHF 137'181.92, wovon CHF 50'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 87'181.92 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Meola, Daniel, von Sumiswald, in Twann, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--;
Meola, Mariana, rumänische Staatsangehörige, in Twann, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.