Gerald Menzel
residente a Leipzig, da Germania Mandati attuali: Arroway Textures GmbH Persone correlate: Lukas Frank Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gerald Menzel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gerald Menzel"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gerald Menzel", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gerald Menzel"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gerald Menzel
Persone con il nome Gerald Menzel lavorano in questi rami economici
Fornitura di servizi informatici
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome Gerald Menzel
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gerald Menzel
Numero di pubblicazione: HR02-1005473917, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 42'317 vom 04.12.2017 Fenris AG in Liquidation, in Elsau, CHE-261.125.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005211981).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzel, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Riesa (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005128276, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Arroway Textures GmbH, in Baar, CHE-291.864.484, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kluge, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzel, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil (SG), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3915799, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fenris AG in Liquidation, in Elsau, CHE-261.125.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788087).
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o Consultive Revisions AG, Gertrudstrasse 1, 8400 Winterthur. Mit Verfügung vom 29.11.2017 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich sein Urteil vom 05.07.2017, mit dem die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3 OR angeordnet wurde, aufgehoben. [bisher: Mit Urteil vom 05.07.2017 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Liquidation der bereits aufgelösten Gesellschaft nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3 OR angeordnet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzel, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Riesa (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: in Elsau];
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Liquidatorin.