Kurt E. Meier
residente a Weggis, da Sarmenstorf Mandati attuali: TIMNET Consulting Kurt Meier Persone correlate: Ingrid Brog Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kurt E. Meier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kurt E. Meier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Kurt E. Meier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Kurt E. Meier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Kurt E. Meier
Persone con il nome Kurt E. Meier lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Kurt E. Meier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Kurt E. Meier
Numero di pubblicazione: 4175090, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
FORUM für Telematik AG in Liquidation, in Luzern, CH-100.3.020.125-6, Produktions-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der telematischen Information und Kommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2005, S. 7, Publ. 2755252).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Kurt, von Sarmenstorf, in Luzern, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4145722, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Prime Forestry Management AG, in Zürich, CH-020.3.029.588-7, Dienstleistungen für die Prime Forestry Group, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2006, S. 23, Publ. 3437384).
Firma neu:
Prime Forestry Management AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Prime Forestry Management Ltd. in liquidation) (Prime Forestry Management SA en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.10.2007 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breuer, Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY/US), Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Kurt E., von Sarmenstorf, in Baar, Delegierter und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meili, Yves, von Zürich und Herrliberg, in Russikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Wüthrich, Karl, von Meilen und Eggiwil, in Meilen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3943324, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Agentur Forum, Information und Kommunikation auf Videotext K. Meier, bisher in Luzern, CH-100.1.016.133-4, Agentur für Information, Kommunikation und Videotext, Einzelfirma (SHAB Nr. 199 vom 13.10.1993, S. 5354).
Firma neu:
TIMNET Consulting Kurt Meier.
Sitz neu:
Weggis.
Domizil neu:
Sunnerainstrasse 9, 6353 Weggis.
Zweck neu:
Beratung, Projektentwicklung und Projektmanagement in der Holz-, Forst- und Immobilienbranche.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Kurt, von Sarmenstorf, in Weggis, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern].