David Mehr
residente a Willisau, da Hergiswil bei Willisau Mandati attuali: 4inno AG, IOZ InformationsOrganisationsZentrum AG Persone correlate: Samuel Alessandri, René Lötscher, Raphael Bachmann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Mehr", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Mehr"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "David Mehr", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "David Mehr"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome David Mehr
Persone con il nome David Mehr lavorano in questi rami economici
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Fornitura di servizi di elaborazione dati e hosting
Privato con il nome David Mehr
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: David Mehr
Numero di pubblicazione: HR01-1005498037, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
4inno AG (4inno SA) (4inno Ltd), in Sursee, CHE-416.652.222, c/o IOZ InformationsOrganisationsZentrum AG, St. Georgstrasse 2a, 6210 Sursee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 10.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Alessandri, Samuel, von Schüpfheim, in Schenkon, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Mehr, David, von Hergiswil bei Willisau, in Willisau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Bachmann, Raphael, von Adligenswil, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift;
Lötscher, René, von Grosswangen, in Mauensee, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4001743, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
IOZ InformationsOrganisationsZentrum AG, in Sursee, CHE-113.409.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2947121).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Marco, von Luzern, in Buchrain, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lötscher, René, von Grosswangen, in Mauensee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mehr, David, von Hergiswil bei Willisau, in Willisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 918161, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Mehr GmbH, in Leukerbad, CH-600.4.014.285-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2010, S. 17, Publ. 5849916).
Statutenänderung:
11.06.2013.
Sitz neu:
Steg-Hohtenn.
Domizil neu:
Kantonsstrasse 26, 3940 Steg VS.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehr, David, von Willisau, in Leukerbad, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehr, Johann, von Willisau, in Steg-Hohtenn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.