Jaron Matzinger
residente a Zürich, da Rafz Mandati attuali: Purpur Ventures AG, Purpur Lab GmbH e di più Persone correlate: Ramon Olivier Stoffel, Constantino Amoros, Patrick Oliver Matzinger e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jaron Matzinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jaron Matzinger"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Jaron Matzinger", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Jaron Matzinger"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Jaron Matzinger
Persone con il nome Jaron Matzinger lavorano in questi rami economici
Ricerca e sviluppo
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Ricerca e sviluppo
Servizi per consulenza manageriale
Esercizio atelier per design, grafica e bigiotteria
Privato con il nome Jaron Matzinger
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Jaron Matzinger
Numero di pubblicazione: HR02-1006122520, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Purpur Ventures AG, bisher in Küssnacht (SZ), CHE-448.934.015, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2024, Publ. 1005953534).
Statutenänderung:
02.08.2024.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grienbachstrasse 17, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matzinger, Jaron, von Rafz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Matzinger, Patrick, von Rafz, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stoffel, Ramon Olivier, von Raron, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amoros, Constantin, von Gossau (SG), in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006122507, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
minced.ai GmbH, in Baar, CHE-325.916.626, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2023, Publ. 1005769188).
Statutenänderung:
15.07.2024.
Firma neu:
Purpur Lab GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Grienbachstrasse 17, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krug, Leon, von Urdorf, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 88 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Purpur Ventures AG (CHE-448.934.015), in Zug, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Matzinger, Jaron, von Rafz, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoffel, Ramon Olivier, von Raron, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 92 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Matzinger, Patrick Oliver, von Rafz, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amoros, Constantin, von Gossau (SG), in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hünenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005953534, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Purpur Ventures AG, in Küssnacht (SZ), CHE-448.934.015, Ländlihöhe 17, 6403 Küssnacht am Rigi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unterstützung, Gründung von und Investitionen in Unternehmen und Netzwerken, in den Bereichen disruptiver und nachhaltiger Technologien und positiven gesellschaftlichen Einfluss. Dabei liegt der Fokus bei der Erbringung von Dienstleistungen, einschliesslich Forschung, Entwicklung, hauptsächlich, jedoch nicht ausschliesslich auf dem Einsatz von Artificial Intelligence und Machine Learning, sowie Unterstützung im Bereich Business, Marketing und Organisation sowie weitere Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern, sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.01.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Matzinger, Patrick, von Rafz, in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Matzinger, Jaron, von Rafz, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.