Heinz Marty
residente a Hombrechtikon, da Unteriberg Mandati attuali: LEMA Dienstleistung GmbH, Marty Stables AG e di più Persone correlate: Urs Leutenegger, Martin Arzethauser, René Frédéric Steiner e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinz Marty", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinz Marty"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Heinz Marty", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Heinz Marty"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Heinz Marty
Persone con il nome Heinz Marty lavorano in questi rami economici
Compravendita di immobili propri
Servizi sport
Bonifica dei terreni
Uffici di architettura e ingegneria
Compravendita di immobili propri
Servizi sport
Bonifica dei terreni
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Heinz Marty
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Heinz Marty
Numero di pubblicazione: HR02-1005142110, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
AG für Planung und Realisation, in Altendorf, CHE-108.113.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2016, Publ. 3146927).
Statutenänderung:
30.03.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Projektierung und Realisierung von Innenausbau sowie sämtliche Arbeiten, die mit dem Bau einer Liegenschaft in Zusammenhang stehen;
kann sich an anderen Unternehmungen Beteiligungen verschaffen, Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie Durchführung von Finanz- und Kreditgeschäften unter Einschluss der Darlehensgewährung.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Heinz, von Unteriberg, in Hombrechtikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg].
Numero di pubblicazione: HR02-1004893904, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
PLUS FM BAUMANAGEMENT AG, in Wohlenschwil, CHE-216.130.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3750251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Heinz, von Unteriberg, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renold, Christian, von Brunegg, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR01-1004512414, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LEMA Dienstleistung GmbH, in Hombrechtikon, CHE-454.526.386, Dändlikon 14, 8634 Hombrechtikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.11.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungen und Dienstleistungen für Dritte im Immobilien-Bereich im In- und Ausland. Sie kann als Total- oder Generalunternehmung auftreten. Weiter kann sie Baukonsortien begründen, führen und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
LEMA AG (CHE-103.880.545), in Hombrechtikon, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Leutenegger, Urs, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Marty, Heinz, von Unteriberg, in Hombrechtikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.