José Martin
residente a Trélex, da Froideville Mandati attuali: DC caisses enregistreuses - machines de bureau S.A., Cash Concept General Sàrl e di più Persone correlate: Frédéric Martin, Frédéric Martin, Frédéric Martin Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "José Martin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "José Martin"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "José Martin", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "José Martin"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome José Martin
Persone con il nome José Martin lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Fornitura di servizi informatici
Altro commercio con prodotti diversi
Fornitura di servizi informatici
Privato con il nome José Martin
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: José Martin
Numero di pubblicazione: HR02-1004488715, Ufficio del registro di commercio San Gallo
Martin Comestibles AG, in Thal, CHE-107.298.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2013, Publ. 7005326).
Statutenänderung:
17.08.2018.
Firma neu:
Martin & Partners (Schweiz) AG.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Wiesentalstrasse 1b, 9450 Altstätten.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Josef, von Hirzel, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Martin-Eigenmann, Xaver, von Hirzel, in Lutzenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Martin, Ruth, von Siegershausen, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Hans, von Wenslingen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6521914, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Anzère Promotion SA, à Ayent, CH-626.3.000.073-1, société anonyme (No. FOSC 215 du 05.11.2009, p. 23, Publ. 5329250).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Martin, José, de Froideville, à Trélex, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Winkelmann, Fabrice, de Genève, à Collonge-Bellerive, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 4118534, Ufficio del registro di commercio Vallese
Anzère Promotion SA, à Ayent, CH-626.3.000.073-1, achat, construction, location, vente, transformation, gestion, administration et mise en valeur de biens immobiliers, société anonyme (FOSC no 104 du 31.05.2006, p. 19, publ. 3396834).
Personne et signature radiée:
Baechler, Yves-Michel, de Genève, à Genève, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Martin, José, de Froideville, à Trélex, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux.