Matthias Margelisch
residente a Arisdorf, da Bettmeralp Mandati attuali: Kinderbetreuung Wägwyser GmbH Persone correlate: Monika Margelisch Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Margelisch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Margelisch"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Matthias Margelisch", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Matthias Margelisch"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Matthias Margelisch
Persone con il nome Matthias Margelisch lavorano in questi rami economici
Altri servizi sociali
Altri servizi sociali
Privato con il nome Matthias Margelisch
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Matthias Margelisch
Numero di pubblicazione: HR02-1005059771, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau, in Brugg, CHE-112.198.174, Verein (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4446461).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vertrag vom 02.12.2020 Aktiven von CHF 3'448'038.24 und Passiven von CHF 978'853.90 (Fremdkapital) auf die Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau AG, in Brugg (CHE-201.494.597).
Gegenleistung:
keine.
Name neu:
Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.11.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Thomas, von Thalheim (AG), in Windisch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Sven, von Rechthalten, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Good, Jeannette, von Mels, in Frick, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Härdi, Jürg, von Thalheim AG, in Windisch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lerch Schäfer, Christine Marlise, von Basel, in Oftringen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Margelisch, Matthias, von Bettmeralp, in Arisdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Teutsch, Daniela, von Oberbipp, in Oeschgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Helen, von Winterthur, in Bellmund, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmerli, Hillevi, von Oftringen, in Biberstein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Warnett, Esther, von Henggart, in Schafhausen im Emmental, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gregor, Pascal, von Zürich, in Wohlen (AG), Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isler, David, von Wädenswil, in Murgenthal, Vizepräsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Biri, Yvonne, von Herznach, in Bözberg, Mitglied des Vorstandes, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 1452667, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau, in Brugg, CHE-112.198.174, Verein (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1033373). [Gemeindefusion vom 01.01.2014].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Margelisch, Matthias, von Bettmeralp, in Arisdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Betten].