Christian Marfurt
residente a Lachen, da Reiden Mandati attuali: digipol GmbH Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Marfurt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Marfurt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Marfurt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Marfurt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Marfurt
Persone con il nome Christian Marfurt lavorano in questi rami economici
Uffici di architettura e ingegneria
Uffici di architettura e ingegneria
Privato con il nome Christian Marfurt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Marfurt
Numero di pubblicazione: HR01-1005357407, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BCK.One GmbH, in Bern, CHE-465.765.765, c/o Thomas Marfurt, Schanzenstrasse 1, 3008 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Marfurt, Christian Thomas, von Reiden, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Klingenberg, Yasin Saïd Nicolaj, von Schaffhausen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004695746, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Marfurt Schreinerei & Küchenbau GmbH, bisher in Lachen, CHE-108.286.390, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3046927).
Statutenänderung:
24.07.2019.
Firma neu:
Marfurt Immobilien GmbH.
Sitz neu:
Gommiswald.
Domizil neu:
Birkenhaldestrasse 16, 8738 Uetliburg SG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf sowie das Halten und Verwalten von Immobilien oder Immobilienanteilen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 14.01.1998 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 14.1.1998 von der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma "Robert Marfurt Schreinerei & Küchenbau", in Lachen, Aktiven und Passiven gemäss Übernahmebilanz per 30.9.1997, wonach die Aktiven Fr. 221'548.10 und die Passiven Fr. 180'778.95 betragen, zum Übernahmepreis von Fr. 40'769.15, wovon Fr. 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marfurt-Engelberger, Robert, von Reiden, in Lachen SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Marfurt, Christian, von Reiden, in Lachen SZ, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marfurt, Yvonne, von Reiden, in Uetliburg SG (Gommiswald), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 6147206, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Marfurt Schreinerei & Küchenbau GmbH, in Lachen, CH-130.0.009.377-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 17, Publ. 4842760).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marfurt-Engelberger, Ursula, von Langnau bei Reiden, in Lachen SZ, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marfurt-Engelberger, Robert, von Reiden, in Lachen SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Marfurt, Christian, von Reiden, in Lachen SZ, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.