Christian Marek
residente a Wien, da Austria Mandati attuali: P.L. Concept GmbH Persone correlate: Roger André Martin, Kerstin Bräuer Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Marek", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Marek"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Christian Marek", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Christian Marek"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Christian Marek
Persone con il nome Christian Marek lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza manageriale
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Christian Marek
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Christian Marek
Numero di pubblicazione: 4209745, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
P.L. Concept GmbH, in Baar, CHE-113.257.690, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2010, Publ. 5650050).
Statutenänderung:
26.03.2018.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lichtsteiner, Peter, von Ohmstal und Wauwil, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bräuer, Kerstin, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Marek, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4249442, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich, in Zürich, CH-020.7.904.210-2, Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2005, S. 24, Publ. 2665754).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischofberger, Alois, von Oberegg, in Horgen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marek, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hamm, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jucker, Prof. Dr. Andreas H., von Zürich und Pfäffikon, in Wetzikon ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staubli, Markus, von Aristau, in Maur, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Prof. Dr. Bruno, von Wängi, in Maur, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Campi, Emidio, von Casti-Wergenstein, in Baden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heim, Dr. Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Ramlinsburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lienhart, Peter, von Bassersdorf und Zürich, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Naegeli, Hanspeter, von Hasliberg, in Rapperswil-Jona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Finanzkontrolle des Kantons Zürich, in Zürich, Revisionsstelle;
Turtschi, Hans-Jörg, von Spiez, in Winterthur, Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stiftung für wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich, in Z ü r i c h, Förderung der wissenschaftlichen Forschung auf allen Gebieten der Universitätsdisziplinen, Stiftung (SHAB Nr. 91 vom 15.05.1997, S. 3272).
Domizil neu:
In der Universität, Schönberggasse 2, 800] Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brinker, Prof. Dr. Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thiel, Prof. Dr. Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Schwerzenbach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marek, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reyer, Heinz-Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.