Yves Marchand
residente a Aegerten, da Sonvilier Mandati attuali: YMaFinanz GmbH in Liquidation Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yves Marchand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yves Marchand"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Yves Marchand", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Yves Marchand"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Yves Marchand
Persone con il nome Yves Marchand lavorano in questi rami economici
Servizi per banche e istituti di credito
Servizi per banche e istituti di credito
Privato con il nome Yves Marchand
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Yves Marchand
Numero di pubblicazione: HR02-1005784080, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
YMaFinanz GmbH, in Oetwil am See, CHE-247.831.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, S.0, Publ. 2236993).
Firma neu:
YMaFinanz GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Das Domizil ist aufgehoben.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, Yves René Marchand, Schwadernaustrasse 46, 2558 Aegerten. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchand, Yves, von Sonvilier, in Aegerten, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Oetwil am See, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004507811, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
515 Holding SA, in Schwende, CHE-115.399.579, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2016, Publ. 3204111).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marchand, Yves, von Delémont, in Harpenden Herts (UK), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Jacques, Philippe Paul Joseph, französischer Staatsangehöriger, in Ecublens VD, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coletti, Giordano, von Basel, in Blonay, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2978101, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Allshape AG, in Lengnau (BE), CHE-114.435.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, Publ. 2402171).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wermuth, Walther André, von Signau, in Biel/Bienne, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marchand, Yves, belgischer Staatsangehöriger, in Brugge (BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Bruno Reto, von Altdorf (UR), in Dotzigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.