Nicole Maranta
residente a Wallisellen, da Poschiavo Mandati attuali: Maranta & Renckly Optik AG Persone correlate: Gregor Edgar Maranta, Nadine Stöckli Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicole Maranta", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicole Maranta"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Nicole Maranta", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Nicole Maranta"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Nicole Maranta
Persone con il nome Nicole Maranta lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Nicole Maranta
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Nicole Maranta
Numero di pubblicazione: 6098754, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Maranta Optik AG, in Wohlen AG, CH-400.3.024.637-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2011, S. 0, Publ. 6080728).
Statutenänderung:
16.03.2011.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Optik Renckly GmbH, in Wohlen (CHE-109.661.958)[CH-400.4.023.669-0] gemäss Fusionsvertrag vom 16.03.2011 und Bilanz per 31.12.2010. Aktiven von CHF 887'276.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 105'817.37 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Gesellschafter den einzigen Stammanteil der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Maranta & Renckly Optik AG.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 6, 5610 Wohlen AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maranta, Nicole, von Poschiavo, in Wohlen AG, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3718302, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Optik Renckly GmbH, in Wohlen AG, CH-400.4.023.669-0, Betrieb eines Augenoptikfachgeschäftes usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 06.02.2003, S. 2).
Statutenänderung:
27.11.2006.
Zweck neu:
Betrieb eines Augenoptikfachgeschäftes mit Brillen und Kontaktlinsen einschliesslich deren Anpassung, Vornahme von Brillenglasbestimmungen und Erbringen jeglicher Dienstleistung in der Augenoptik sowie Handel mit optischen und optoelektronischen Artikeln;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, veräussern, belasten, überbauen, verwalten, vermieten und vermitteln.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renckly, Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 99'000.--;
Renckly, Janet, britische Staatsangehörige, in Wohlen AG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maranta, Gregor, von Poschiavo, in Wallisellen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 100'000.--;
Maranta, Nicole, von Poschiavo, in Wallisellen, mit Einzelunterschrift.