Rolf Maier
residente a Stallikon, da Turbenthal Mandati attuali: Vicoma Video Consulting Maier GmbH Persone correlate: Daniel Maier, Sylvia Maier-Diggelmann Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Maier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Maier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Maier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Maier"
|
|
Rolf Maier
residente a Urdorf, da Zürich Mandati attuali: PharmaDoc GmbH Persone correlate: Christine Maier Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Maier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Maier"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Maier", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Maier"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rolf Maier
Persone con il nome Rolf Maier lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Altra attività edilizia
Esercizio delle aziende in generale della sanità
Privato con il nome Rolf Maier
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Maier
Numero di pubblicazione: HR02-1005557371, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
PharmaDoc GmbH, bisher in Seltisberg, CHE-112.505.767, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, Publ. 2478007).
Statutenänderung:
31.08.2022.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Daniel Gassmann und Christine Fach, Bantigerstrasse 32, 3006 Bern.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Kunden, insbesondere im Bereich Arzneimittel und Medizinprodukte, das Erbringen von Dienstleistungen im medizinischen und pharmazeutischen Bereich, die Erstellung, den Handel und den Vertrieb von pharmazeutischer Literatur in gedruckter und elektronischer Form, die Herstellung und Registrierung von Pharmaka gemäss den gültigen Richtlinien, die Evaluation von medizinischen und pharmazeutischen Geräten sowie die Beschaffung komplexer Systeme und Anlagen im Spitalbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maier, Christine, von Seltisberg und Zürich, in Urdorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Winterthur];
Maier, Rolf, von Zürich, in Urdorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Winterthur].
Numero di pubblicazione: HR02-1005184505, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Maier Gastro AG, in Gretzenbach, CHE-115.375.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, S.0, Publ. 920547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Rolf, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004901945, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Rolf Maier & Co AG, in Laufenburg, CHE-108.123.196, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, S.0, Publ. 1991527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maier, Rolf, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Effida Treuhand und Revisionen AG (CHE-101.631.600), in Mellingen, Revisionsstelle [bisher: in Zürich].