Markus Emanuel Mahler
residente a Reitnau, da Fischenthal Mandati attuali: DillySocks AG, FC Aarau AG e di più Persone correlate: Fabian Marc Knup, Sean Andrew Pfister, Peter Gloor e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Emanuel Mahler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Emanuel Mahler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Markus Emanuel Mahler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Markus Emanuel Mahler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Markus Emanuel Mahler
Persone con il nome Markus Emanuel Mahler lavorano in questi rami economici
Commercio di vestiti
Servizi sport
Fabbricazione di pelle e oggetti in pelle e pelliccia
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Noleggio di automobili
Esercizio di una società partecipate
Allevamento di animali e zootecnia
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Commercio di vestiti
Servizi sport
Fabbricazione di pelle e oggetti in pelle e pelliccia
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Noleggio di automobili
Esercizio di una società partecipate
Allevamento di animali e zootecnia
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Privato con il nome Markus Emanuel Mahler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Markus Emanuel Mahler
Numero di pubblicazione: HR02-1006128712, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DillySocks AG, in Zürich, CHE-457.921.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2024, Publ. 1005925107).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler, Markus Emanuel, von Fischenthal, in Reitnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006025733, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Bank Leerau Genossenschaft, in Kirchleerau, CHE-105.844.922, Genossenschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005802555).
Statutenänderung:
02.03.2024.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt den Betrieb einer Universalbank, die Kredit-, Wertschriften und weitere bankübliche Geschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt. Die Geschäftstätigkeit der Bank umfasst sämtliche mit diesem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängende Dienstleistungen sowie Geschäfte, die diesen Zweck zu fördern geeignet sind. Die Genossenschaft kann im Rahmen ihres Geschäftszweckes im In- und Ausland Grundstücke erwerben, überbauen, belasten, verwalten und veräussern und sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen oder übernehmen. Sie kann Tochtergesellschaften Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen und Vertretungen errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Genossenschaft an die Genossenschafter erfolgen schriftlich oder elektronisch an die zuletzt bekannte Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mahler, Markus, von Fischenthal, in Reitnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Daniel, von Moosleerau, in Muhen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Züsli, Stefan, von Hitzkirch, in Gontenschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: HR02-1005784788, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
FC Aarau AG, in Aarau, CHE-109.876.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704419).
Statutenänderung:
12.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung, Organisation und Leitung eines Profi-Fussballspielbetriebes. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder durch elektronische Zustellung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonorand, Philipp, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bader, David, von Kestenholz, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmeier, Kurt, von Gränichen, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zubler, Peter, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Rudolf, von Menziken, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler, Markus, von Fischenthal, in Reitnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Peter, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Marc, von Wegenstetten, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marclay-Merz, Suzanne, von Menziken, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Fabian, von Suhr, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Simon, von Schänis, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.