Denise Mäder Rachdi
residente a Kriechenwil, da Mühleberg Mandati attuali: dmr sprachenoffensive gmbh Persone correlate: Mourad Rachdi Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Mäder Rachdi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Mäder Rachdi"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Denise Mäder Rachdi", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Denise Mäder Rachdi"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Denise Mäder Rachdi
Persone con il nome Denise Mäder Rachdi lavorano in questi rami economici
Altre servici in educazione
Altre servici in educazione
Privato con il nome Denise Mäder Rachdi
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Denise Mäder Rachdi
Numero di pubblicazione: 4948314, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
DMR Sprachoffensive GmbH, in Kriechenwil, CH-036.4.044.356-2, Murtenstrasse 29, 3179 Kriechenwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.03.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Sprachschule, Vermittlung und Organisation von Sprachaufenthalten und Sprachreisen, den Handel mit Gütern verschiedener Kulturen und ein Restaurationsbetrieb. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 19.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Mäder Rachdi, Denise, von Mühleberg, in Kriechenwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Rachdi, Mourad, von Mühleberg, in Kriechenwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4404168, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dialogica Bern AG, in Bern, CH-035.3.031.717-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2007, S. 5, Publ. 4011632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder Rachdi, Denise, von Mühleberg, in Kriechenwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 997390, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dialogica Bern AG, in Bern, Stauffacherstrasse 77, 3014 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
9.05.2003.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Aus- und Weiterbildung;
kann Liegenschaften erwerben, verwalten, überbauen und veräussern sowie sich an andern Unternehmen beteiligen. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
2'990 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 20.-- und 402 Namenstammaktien zu CHF 100.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der Kollektivgesellschaft 'Dialogica Schmid + Gasser', in Bern, gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 9.5.2003 und Bilanz per 31.12.2002 mit Aktiven von CHF 255'145.40 und Passiven von CHF 202'317.60 zum Preis von CHF 52'827.80, wofür 2'600 voll liberierte Namenstimmrechtsaktien zu CHF 20.-- ausgegeben und CHF 827.80 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
erfolgen durch Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre oder durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Gasser, Jürg Rolf, von Zuchwil und Kammersrohr, in Biberist, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schmid, Markus, von Niederönz, in Bellach, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Beauvery, Patricia, französische Staatsangehörige, in Berlin (D), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Candaten, Peter, von Worb, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Deck, Josef, von Stettfurt, in Gebenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heiri, Felix, von Selzach, in Grenchen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mäder Rachdi, Denise, von Mühleberg, in Kriechenwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Synconsult GmbH, in Halten, Revisionsstelle.