Stefan Luther
residente a Horgen, da Vico Morcote Mandati attuali: Argonag Aktiengesellschaft Persone correlate: Thierry Luther, Werner Schmidiger Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Luther", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Luther"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Stefan Luther", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Stefan Luther"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Stefan Luther
Persone con il nome Stefan Luther lavorano in questi rami economici
Commercio con macchine
Commercio con macchine
Privato con il nome Stefan Luther
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Stefan Luther
Numero di pubblicazione: HR02-1006020246, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-101.478.942, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481868).
Statutenänderung:
20.02.2024.
Zweck neu:
Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Handel mit Spielkarten, Spielen und Nebenprodukten aus Pappe, Papier und Kunststoffprodukten. Das Unternehmen kann sowohl in der Schweiz als auch im Ausland alle industriellen, kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die direkt oder indirekt für die Verwirklichung und Erweiterung seiner Aktivitäten von Nutzen sind. Sie kann ihren Zweck entweder direkt oder durch Vermittlung Dritter verwirklichen. Die Gesellschaft kann durch Einbringung, Registrierung, Fusion oder auf andere Weise Anteile an Unternehmen, Vereinigungen, bestehenden oder zukünftigen Unternehmen erwerben, deren Gegenstand ähnlich, analog, zusammenhängend oder einfach für die Verwirklichung des Ganzen nützlich ist. Die Gesellschaft kann in allen juristischen Personen die Funktionen eines Geschäftsführers oder Liquidators wahrnehmen. Sie darf sämtliche beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände als Kapitalanlagen erwerben, auch wenn diese weder direkt noch indirekt mit dem Unternehmensgegenstand in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Sicherheiten für alle Rechtsträger leisten, an denen sie unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luther, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Meeder Beuerfeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verschaeren, Benjamin Karel L, belgischer Staatsangehöriger, in Mortsel (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005481868, Ufficio del registro di commercio Sciaffusa, (290)
AGM Aktiengesellschaft Müller Urania, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-101.478.942, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2019, Publ. 1004746280).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Germis, David Bruno N., belgischer Staatsangehöriger, in Genk (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luther, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Meeder Beuerfeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aendekerk, Wilfried Willem H., belgischer Staatsangehöriger, in Malle (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005457540, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
tecnoswiss, Verband des Maschinen- und Werkzeughandels Genossenschaft, in Basel, CHE-101.524.140, Genossenschaft (SHAB Nr. 86 vom 05.05.2020, Publ. 1004883143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luther, Stefan, von Vico Morcote, in Hedingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten, Sekretär oder Kassier;
Zehnder, Pirmin, von Rothenthurm, in Schwyz, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, Sekretär oder Kassier;
Eigenmann, Peter, von Waldkirch, in Wildhaus-Alt St. Johann, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirth, Martin, von Zürich, in Horgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Etienne, Markus, von Luzern, in Meggen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoop, Daniel, von Rapperswil-Jona, in Eschenbach (SG), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit den Vizepräsidenten, dem Sekretär oder dem Kassier [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Broger, Jakob, von Appenzell und Dübendorf, in Wangen-Brüttisellen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, dem Sekretär oder dem Kassier;
Betschart, Raphael Lukas, von Muotathal, in Neftenbach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dal Pian, Markus, von Kreuzlingen, in Wangen (SZ), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.