Peter Löhrer
residente a Riehen, da Waldkirch Mandati attuali: P. Löhrer Heizungen GmbH Persone correlate: Melanie Löhrer-Hueter Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Löhrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Löhrer"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Löhrer", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Löhrer"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Löhrer
Persone con il nome Peter Löhrer lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Peter Löhrer
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Löhrer
Numero di pubblicazione: 3712425, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohnbaugenossenschaft Blumenrain, in Zürich, CHE-108.804.416, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, Publ. 2027467).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biasotto, Adolf, von Urnäsch, in Urnäsch, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löhrer, Peter, von Waldkirch, in Dällikon, Mitglied und Aktuar und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dettwiler, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villiger, Markus, von Sins, in Auw, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3572111, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DSI Holding AG in Liquidation, in Zürich, CHE-367.898.738, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2014, Publ. 1572669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löhrer, Peter, von Waldkirch, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3407085, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
touring club schweiz (TCS) Sektion Zürich, in Volketswil, CHE-112.263.104, Verein (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2014, Publ. 1462081).
Statutenänderung:
27.09.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Löhrer, Peter, von Waldkirch, in Dällikon, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trüb, Roger, von Zürich, in Fällanden, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.