Wendelin Lipp
residente a Hedingen, da Wolhusen Mandati attuali: Einkaufsgenossenschaft LEMON GROUP, Druckerei Albisrieden AG Persone correlate: Thomas Rusch, Fabian Diener, Eduard Engelberger sen. e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wendelin Lipp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wendelin Lipp"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Wendelin Lipp", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Wendelin Lipp"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Wendelin Lipp
Persone con il nome Wendelin Lipp lavorano in questi rami economici
Associazioni religiose, politiche o secolari
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Associazioni religiose, politiche o secolari
Funzionamento di una tipografia e/o di una legatoria
Privato con il nome Wendelin Lipp
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Wendelin Lipp
Numero di pubblicazione: 7219316, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Einkaufsgenossenschaft LEMON GROUP, in Baar, CH-170.5.000.214-7, Sihlbruggstrasse 3, 6340 Baar, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.05.2013.
Zweck:
Die Genossenschaft verbindet in gemeinsamer Selbsthilfe Unternehmen der produzierenden, grafischen Branche, indem sie ihren Mitgliedern bei der Material- und Betriebsmittelbeschaffung langfristig ausgerichtete wirtschaftliche Vorteile verschafft, um ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu verbessern.
Anteilscheine:
CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 22.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kramer, Markus, von Berg am Irchel, in Zufikon, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dahinden, Roland, von Schüpfheim, in Stansstad, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Reto, von Seengen, in Erlinsbach SO, Aktuar der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Robert, von Zofingen, in Hermetschwil-Staffeln, Quästor der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Michel, von Obersiggenthal, in Birmensdorf ZH, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gartenmann, Stefan, von Wil SG, in Niederhasli, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lipp, Wendelin, von Wolhusen, in Hedingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4389014, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Druckerei Albisrieden AG, in Zürich, CH-020.3.907.005-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2007, S. 21, Publ. 3950312).
Statutenänderung:
13.02.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.] Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hüsler, Carlo, von Rickenbach LU, in Uitikon, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsler, Irene, von Rickenbach LU und Zürich, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Hüsler, Caroline, von Rickenbach LU, in Uitikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Reto, von Seengen, in Obererlinsbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lipp, Wendelin, von Wolhusen, in Hedingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied mit Einzelunterschrift].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Druckerei Albisrieden AG, in Zürich, Betrieb einer Druckerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.76 vom 20.4.1994, S.2127).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lipp, Wendelin, von Wolhusen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.