Anton Liechti
residente a Langnau im Emmental, da Lauperswil Mandati attuali: Elektro Liechti AG, Immojoy GmbH Persone correlate: Susanne Liechti-Schneider, Bernhard Fankhauser, Susanne Liechti-Schneider Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Liechti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Liechti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Liechti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Liechti"
|
|
Anton Liechti
residente a Wittnau, da Wittnau Mandati attuali: Nething-Roth-Stiftung Persone correlate: Claudia Möri, Elsbeth Märchy Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Liechti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Liechti"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Anton Liechti", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Anton Liechti"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Anton Liechti
Persone con il nome Anton Liechti lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Gestione fondi
Esercizio delle biblioteche e musei
Altra attività edilizia
Gestione fondi
Esercizio delle biblioteche e musei
Privato con il nome Anton Liechti
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Anton Liechti
Numero di pubblicazione: HR02-1005772579, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Elektro Liechti AG, in Langnau im Emmental, CHE-107.217.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2978139).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FARIO HOLDING AG, in Langnau im Emmental (CHE-477.921.925), gemäss Fusionsvertrag vom 12.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 1'256'692.40 - unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 115'990.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Anton, von Lauperswil, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1895463, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Elektro Liechti AG, in Langnau im Emmental, CHE-107.217.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2004, S. 3, Publ. 2139250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BeS & Partner GmbH, in Langnau im Emmental, Revisionsstelle;
Liechti, Samuel, von Lauperswil, in Langnau im Emmental, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Liechti-Herren, Erika, von Lauperswil, in Langnau im Emmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Anton, von Lauperswil, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern, Präsident und Delegierter mit Einzelunterschrift];
Liechti-Schneider, Susanne, von Rapperswil BE und Lauperswil, in Langnau im Emmental, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kenora AG (CHE-114.619.152), in Kirchberg BE, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1710299, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nething-Roth-Stiftung, in Aarburg, CHE-267.304.397, c/o Heinrich Volkart, Mattenweg 3, 4663 Aarburg, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
17.10.2002, 10.07.2008.
Zweck:
Die Modelleisenbahnsammlung und die VW-Käfer-Sammlung sowie die Bibliothek einer fachinteressierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Eingetragene Personen:
Märchy, Elsbeth, von Schwyz, in Zofingen, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Volkart, Heinrich, von Höri, in Aarburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Liechti, Anton, von Wittnau, in Wittnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
thv AG (CHE-105.855.529), in Aarau, Revisionsstelle.