Martin Leutert
residente a Dornach, da Ottenbach Mandati attuali: Exploma AG, Mercantile Enterprise (MESA) SA e di più Persone correlate: Igor Mitrakov, Dmitry Kuzminas, Igor Mitrakov Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Leutert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Leutert"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Martin Leutert", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Martin Leutert"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Martin Leutert
Persone con il nome Martin Leutert lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Uffici di architettura e ingegneria
Ricerca e sviluppo
Commercio di beni di consumo
Servizi per consulenza manageriale
Altro commercio con prodotti diversi
Uffici di architettura e ingegneria
Ricerca e sviluppo
Commercio di beni di consumo
Servizi per consulenza manageriale
Privato con il nome Martin Leutert
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Martin Leutert
Numero di pubblicazione: HR02-1005758122, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Exploma AG, in Basel, CHE-402.836.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 27.11.2020, Publ. 1005033505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streller, Thomas, von Binningen, in Aesch (BL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Rebecca, von Amden, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutert, Martin, von Ottenbach, in Dornach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005752620, Ufficio del registro di commercio Obvaldo, (140)
SwissEcolab GmbH, in Sarnen, CHE-114.112.344, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2011, S.0, Publ. 6321680).
Statutenänderung:
17.05.2023.
Domizil neu:
Enetriederstrasse 22, 6060 Sarnen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Handelsprodukten für den täglichen Bedarf, sowie sämtliche damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss der Geschäftsführung Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vinogradov, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Tumendemberel, Bolorma, mongolische Staatsangehörige, in Ulaanbaatar (MN), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutert, Martin, von Ottenbach, in Dornach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4082991, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Le Grande SA, in Basel, CHE-407.557.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leutert, Martin, von Ottenbach, in Dornach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwaar, Elisabeth Anna Aloysia, von Oberlangenegg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amigo, Marc Pere, von Nunningen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.