Rolf Lenz
residente a Pontresina, da Uesslingen-Buch Mandati attuali: Lenz & Co. GmbH Persone correlate: Gabriella Vittori Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Lenz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Lenz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Lenz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Lenz"
|
|
Rolf Lenz
residente a Zürich, da Pfäfers Mandati attuali: Lenzisol AG Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Lenz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Lenz"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rolf Lenz", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rolf Lenz"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rolf Lenz
Persone con il nome Rolf Lenz lavorano in questi rami economici
Allevamento di animali e zootecnia
Altra attività edilizia
Allevamento di animali e zootecnia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Rolf Lenz
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rolf Lenz
Numero di pubblicazione: HR02-1005026930, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Lenz & Co. GmbH, in Pontresina, CHE-193.446.105, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2019, Publ. 1004557730).
Statutenänderung:
13.11.2020.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz, Rolf, von Uesslingen-Buch, in Pontresina, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Vittori, Gabriella, italienische Staatsangehörige, in Pontresina, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004557730, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Lenz & Co. GmbH, in St. Moritz, CHE-193.446.105, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2016, Publ. 2584669).
Statutenänderung:
16.11.2018.
Sitz neu:
Pontresina.
Domizil neu:
Via Pros da God Sur 27, 7504 Pontresina.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz, Rolf, von Uesslingen-Buch, in Pontresina, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in St. Moritz];
Vittori, Gabriella, italienische Staatsangehörige, in Pontresina, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in St. Moritz].
Numero di pubblicazione: 3835903, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
ROLEN GmbH, in Kreuzlingen, CHE-114.060.960, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1962777).
Firma neu:
ROLEN GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.10.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Isabella Angela, von Uesslingen-Buch, in Rehetobel, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenz, Rolf, von Uesslingen-Buch, in Rehetobel, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].