Peter Leitner
residente a Berg SG, da Wittenbach Mandati attuali: Leitner Carrosserie AG Persone correlate: Ingrid Leitner, Jürgen Leitner Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Leitner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Leitner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Leitner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Leitner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Leitner
Persone con il nome Peter Leitner lavorano in questi rami economici
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Commercio e riparazione di automobili e motociclette
Privato con il nome Peter Leitner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Leitner
Numero di pubblicazione: 1856367, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Trendsport AG, bisher in St. Margrethen, CHE-102.096.218, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 08.04.1993, S. 1725).
Gründungsstatuten:
09.02.1993.
Statutenänderung:
21.11.2014.
Firma neu:
Red + White Swiss AG.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Wollerauerstrasse 56, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Personen in Fragen der persönlichen und materiellen Sicherheit wie auch die Ausführung von Aufträgen des Personenschutzes und des Schutzes von Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung vom 21.11.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitner, Peter, von Wittenbach, in Berg SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Künstl, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hörbranz (Oesterreich), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Stecher, in Horn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Michael, von Lützelflüh, in Feusisberg, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Grogg, Raphael, von Langenthal, in Trüllikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Pfefferkorn, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1174075, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DEFLOR Blumen engros GmbH, in Dietikon, CH-020.4.025.525-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2013, Publ. 7039138).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitner, Peter Christian, von Basel, in Zeiningen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delic-Sapic, Mariastella, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00].
Numero di pubblicazione: 7039138, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
DEFLOR Blumen engros GmbH, in Dietikon, CH-020.4.025.525-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2009, S. 24, Publ. 5371282).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delic-Sapic, Mariastella, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: jugoslawische Staatsangehörige, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leitner, Peter Christian, von Basel, in Zeiningen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].