Adrian Melchior Lehner
residente a Steinhausen, da Luzern Mandati attuali: AS Aufzüge AG, Zweigniederlassung Wettswil am Albis Persone correlate: Alexander Keller Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Melchior Lehner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Melchior Lehner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Adrian Melchior Lehner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Adrian Melchior Lehner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Adrian Melchior Lehner
Persone con il nome Adrian Melchior Lehner lavorano in questi rami economici
Altra attività edilizia
Altra attività edilizia
Privato con il nome Adrian Melchior Lehner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Adrian Melchior Lehner
Numero di pubblicazione: HR02-1005021061, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
depilrobot GmbH, in Steinhausen, CHE-279.269.916, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2019, Publ. 1004609505).
Firma neu:
depilrobot GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.11.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mordasini, Niccolo Dario, von Onsernone, in Aarau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Lehner, Adrian Melchior, von Luzern, in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004858646, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AS Aufzüge AG, Zweigniederlassung Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, CHE-260.666.072, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, S.0, Publ. 1245463).
Hauptsitz in:
Küssnacht (SZ).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld, Marcel, von Lungern, in Kerns, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehner, Adrian, von Luzern, in Steinhausen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung;
Keller, Alexander, von Luzern, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf die Zweigniederlassung.
Numero di pubblicazione: HR02-1004609505, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
depilrobot GmbH, in Zug, CHE-279.269.916, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4004919).
Statutenänderung:
25.03.2019.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
c/o Adrian Lehner, Hasenbergstrasse 1, 6312 Steinhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mordasini, Niccolo Dario, von Onsernone, in Aarau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rio de Janeiro (BR)];
Lehner, Adrian Melchior, von Luzern, in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zug].