Trudi Lehmann-Ziegler
residente a Wittenbach, da Andwil (SG) Mandati attuali: Ziegler Zierstickerei Inh. Frau Trudi Lehmann-Ziegler Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Trudi Lehmann-Ziegler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Trudi Lehmann-Ziegler"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Trudi Lehmann-Ziegler", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Trudi Lehmann-Ziegler"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Trudi Lehmann-Ziegler
Persone con il nome Trudi Lehmann-Ziegler lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di tessili (senza vestiti)
Fabbricazione di tessili (senza vestiti)
Privato con il nome Trudi Lehmann-Ziegler
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Trudi Lehmann-Ziegler
Numero di pubblicazione: 1505783, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Lehmann AG Bischofszell, in Bischofszell, CHE-102.164.185, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 18, Publ. 5472342).
Firma neu:
Lehmann AG Bischofszell in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.05.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Dr. Bruno, von St. Gallen und Speicher, in Arosa, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lehmann-Ziegler, Trudi, von Andwil SG, in Wittenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmuki, Markus, von Walenstadt, in Schaffhausen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5472342, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Lehmann AG Bischofszell, in Bischofszell, CH-440.3.000.046-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 26, Publ. 5080424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Lukas, von Andwil SG, in Wittenbach, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Dr. Bruno, von St. Gallen und Speicher, in Arosa, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lehmann-Ziegler, Trudi, von Andwil SG, in Wittenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4611976, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Lehmann AG Bischofszell, in Bischofszell, CH-440.3.000.046-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 30.01.1973, S. 294).
Domizil neu:
Niederbürerstrasse 44, 9220 Bischofszell.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Lukas, von Andwil SG, in Wittenbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Lehmann-Ziegler, Trudi, von Andwil SG, in Wittenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.