Rebecca Lehmann-Graber
residente a Fribourg, da Oberhelfenschwil e Hindelbank Mandati attuali: Natur'Art Rebecca Lehmann-Graber Persone correlate: Nessuna connessione Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rebecca Lehmann-Graber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rebecca Lehmann-Graber"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Rebecca Lehmann-Graber", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Rebecca Lehmann-Graber"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Rebecca Lehmann-Graber
Persone con il nome Rebecca Lehmann-Graber lavorano in questi rami economici
Altro commercio con prodotti diversi
Altro commercio con prodotti diversi
Privato con il nome Rebecca Lehmann-Graber
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Rebecca Lehmann-Graber
Numero di pubblicazione: HR02-1004667782, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Vorderland Reisen AG, in Reute (AR), CHE-101.709.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3605137).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann-Graber, Rebecca, von Oberhelfenschwil und Hindelbank, in Bourguillon (Fribourg), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Philip, von Eggersriet, in Berneck, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5081558, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Vorderland Reisen AG, in Reute AR, CH-320.3.031.331-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2007, S. 2, Publ. 3793170).
Statutenänderung:
15.06.2009.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die Aktionäre, soweit diese dem Verwaltungsrat bekannt sind, andernfalls oder wo zwingende Gesetzesvorschriften oder die Statuten dies bestimmen, durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TREVISOR GmbH, in Altstätten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann-Graber, Rebecca, von Oberhelfenschwil und Hindelbank, in Bourguillon (Fribourg), Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: in Münsingen).
Numero di pubblicazione: 3793170, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Saad AG, bisher in Altstätten, CH-320.3.031.331-2, Betrieb eines Handels- und Fabrikationsunternehmens usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2004, S. 10, Publ. 2089520).
Gründungsstatuten:
30.03.1990.
Statutenänderung:
19.02.2007.
Firma neu:
Vorderland Reisen AG.
Sitz neu:
Reute AR.
Domizil neu:
c/o Peter Kuster, Mohren 299, 9411 Reute AR.
Zweck neu:
Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen und Treuhandmandate in der Reisebranche sowie Carreisen und Ferienarrangements im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Immobilien erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.
Aktien:
50 Inhaberaktien zu je CHF 2'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TREVISOR GmbH, in Altstätten, Revisionsstelle (wie bisher);
Lehmann-Graber, Rebecca, von Oberhelfenschwil und Hindelbank, in Münsingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift (bisher: Graber, Rebecca, von Oberhelfenschwil, in Bern).