Michael Laubacher
residente a Muri, da Muri (AG) Mandati attuali: Innovalis AG, Küttel Laubacher GmbH Werbeagentur Persone correlate: Günter Wolfgang Trost, Marlies Laubacher Trost, Daniel Küttel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Laubacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Laubacher"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Michael Laubacher", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Michael Laubacher"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Michael Laubacher
Persone con il nome Michael Laubacher lavorano in questi rami economici
Esercizio delle aziende gastronomiche
Servizi pubblicità
Esercizio delle aziende gastronomiche
Servizi pubblicità
Privato con il nome Michael Laubacher
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Michael Laubacher
Numero di pubblicazione: 6624714, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Refline (Schweiz) AG, in Muri AG, CH-241.3.002.525-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2007, S. 2, Publ. 3774390).
Statutenänderung:
16.03.2012.
Firma neu:
Refline AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trost, Prof. Dr. Günter Wolfgang, von Muri AG, in Muri AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Laubacher, Michael, von Muri AG, in Muri AG, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6294942, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Küttel Laubacher GmbH Werbeagentur, in Wohlen AG, CH-400.4.030.624-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S. 1, Publ. 4523308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laubacher, André, von Muri AG, in Freienwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küttel, Daniel, von Gersau, in Bünzen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Laubacher Neiger, Nicole, von Muri AG, in Muri AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Laubacher, Michael, von Muri AG, in Muri AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Küttel Laubacher GmbH Werbeagentur (CHE-114.342.795)[CH-400.4.030.624-9], in Wohlen AG, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 4981188, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
SL Systems Engineering GmbH (SLSE), in Regensdorf, CH-020.4.026.945-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2005, S. 18, Publ. 2760638).
Firma neu:
SL Systems Engineering GmbH (SLSE) in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.12.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laubacher, Michael, von Küsnacht ZH, in Dänikon, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher:in Dällikon, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schmidt, Thomas, von Steinhaus, in Oftringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00 [bisher:in Hölstein].