Alex Landolt
residente a Hochdorf, da Glarus Nord Mandati attuali: Mülihof Alberswil AG Persone correlate: Adrian Schwegler, Beat Alois Bättig, Franz Schwegler Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alex Landolt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alex Landolt"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Alex Landolt", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Alex Landolt"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Alex Landolt
Persone con il nome Alex Landolt lavorano in questi rami economici
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Esercizio Hotel, alberghi e pensioni
Privato con il nome Alex Landolt
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Alex Landolt
Numero di pubblicazione: HR02-1006115945, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
OptoLumina GmbH, in Bern, CHE-425.306.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2024, Publ. 1006002846).
Statutenänderung:
15.08.2024. Vor der Umwandlung wurde das bisherige Stammkapital von CHF 20'000.00 um CHF 100'000.00 auf CHF 120'000.00 erhöht.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.08.2024 und Bilanz per 30.06.2024 mit Aktiven von CHF 20'701.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 463.67 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'200 voll liberierte Namenaktien zu nom. je CHF 100.00.
Firma neu:
OptoLumina AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'000.00.
Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Bemerkung betreffend statutarischer Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte aufgrund Rechtsformänderung.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Alex Erich, von Glarus Nord, in Inwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höhener, Thomas Christoph, von Thal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1006089077, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
LAS AG Aerzteservices, in Lachen, CHE-103.851.957, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, S.0, Publ. 2928757).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Dr. Alexander, von Zürich, in Lachen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Landolt, Alexander, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Landolt, Nicolas Frédéric Alexander, von Zürich, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
van Panthaleon van Eck, Henriëtte Johanna Margarethe, von Plaffeien, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1006002846, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
OptoLumina GmbH, in Bern, CHE-425.306.670, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2023, Publ. 1005677537).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höhener, Thomas Christoph, von Thal, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Landolt, Alex Erich, von Glarus Nord, in Inwil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].