Peter Laasner
residente a Rickenbach Sulz, da Winterthur e Elsau Mandati attuali: IFCON GmbH, Xmatte AG e di più Persone correlate: Karl Laasner, Gabriela Laasner, Katrin Laasner-von Wyl e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Laasner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Laasner"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Peter Laasner", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Peter Laasner"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Peter Laasner
Persone con il nome Peter Laasner lavorano in questi rami economici
Servizi per consulenza PR
Fotografia e esercizio fotolaboratori
Associazioni religiose, politiche o secolari
Servizi per consulenza PR
Fotografia e esercizio fotolaboratori
Associazioni religiose, politiche o secolari
Privato con il nome Peter Laasner
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Peter Laasner
Numero di pubblicazione: 4371871, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
IFCON GmbH, bisher in Schlatt (TG), CHE-105.617.220, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, Publ. 5409310).
Statutenänderung:
03.07.2018.
Sitz neu:
Rickenbach (ZH).
Domizil neu:
Stationsstrasse 10c, 8545 Rickenbach Sulz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laasner, Karl, von Elsau, in Rickenbach (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schlatt (TG)];
Laasner, Diane Mary, von Elsau, in Rickenbach (ZH), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schlatt (TG)];
Laasner, Gabriela, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laasner, Peter, von Winterthur, in Rickenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6639678, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Swiss European Air Lines AG, in Basel, CH-270.3.013.245-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, S. 0, Publ. 6540872).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laasner, Peter, von Winterthur, in Rickenbach-Attikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6209176, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Stiftung Kinderhilfe des SWISS Personals, in Basel, CH-270.7.002.548-0, Stiftung (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, S. 7, Publ. 5185380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggemos, Nicoletta, von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laasner, Peter, von Winterthur und Elsau, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zschocke, Silvia, deutsche Staatsangehörige, in Weil am Rhein (DE), Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Dominik, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoffmann, Reto, von Zürich, in Bassersdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann-Schmid, Dr. Gabriele, von Basel, in Hersberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Reto, von Tegerfelden, in Russikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwander, Andreas, von Sempach, in Bottmingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschuck, Felix, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.