Hans Rudolf Kyburz jun.
residente a Lupfig, da Unterkulm Mandati attuali: H.R. Kyburz Vieh + Fleisch AG, Prime Meat Swiss AG e di più Persone correlate: Martin Wäfler, Johann Santschi, Thomas Achermann e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Rudolf Kyburz jun.", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Rudolf Kyburz jun."
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Hans Rudolf Kyburz jun.", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Hans Rudolf Kyburz jun."
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Hans Rudolf Kyburz jun.
Persone con il nome Hans Rudolf Kyburz jun. lavorano in questi rami economici
Commercio di materie prime agricole e animali
Commercio di prodotti alimentari
Associazioni e federazioni
Esercizio delle aziende gastronomiche
Commercio di materie prime agricole e animali
Commercio di prodotti alimentari
Associazioni e federazioni
Esercizio delle aziende gastronomiche
Privato con il nome Hans Rudolf Kyburz jun.
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Hans Rudolf Kyburz jun.
Numero di pubblicazione: HR02-1005543944, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Prime Meat Swiss AG, in Hünenberg, CHE-104.423.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2004, S.17, Publ. 2074550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kyburz-Stebler, Hans Rudolf, von Unterkulm, in Lupfig, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Hans Rudolf, von Unterkulm, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004895811, Ufficio del registro di commercio Appenzello Interno, (310)
Schweizerischer Viehhändlerverband SVV Genossenschaft, in Oberegg, CHE-100.524.870, Genossenschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2939411).
Statutenänderung:
05.05.2018.
Zweck neu:
Der SVV bezweckt gesamtschweizerisch und international die Überwachung und die Förderung der wirtschaftlichen und berufsspezifischen Interessen der Viehhändler im allgemeinen und speziell im Bereich der Gesetzgebung, Wirtschaftspolitik, Dienstleistungen und Services;
die Vertretung der Interessen des Viehhandels gegenüber Behörden, anderen Organisationen und Interessengemeinschaften sowie in der Öffentlichkeit;
die Förderung der fachlichen Aus- und Fortbildung der Mitglieder;
die Herstellung des Kontaktes zwischen den Sektionen und Branchenverbänden sowie den internationalen Kontakten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Mitglieder oder Auftraggebenden erfolgen durch Zirkular (elektronisch) und Publikation auf der Internetseite des Verbandes oder - soweit dies durch die Statuten oder das Gesetz vorgeschrieben ist - durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kneubühler, Franz, von Bleienbach, in Bleienbach, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Silvestri, Linus, von Eggersriet, in Lüchingen (Altstätten), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Hans Rudolf, von Unterkulm, in Lupfig, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Santschi, Johann, von Sigriswil, in Seedorf BE, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Benjamin Werner, von Appenzell, in Appenzell, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2304195, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gasthof und Metzgerei zum Ochsen AG, in Lupfig, CHE-472.178.030, Dorfstrasse 32, 5242 Lupfig, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2015.
Zweck:
Betrieb eines Gasthofs (Restaurant und Hotel) und einer Metzgerei-Wursterei, Vieh- und Fleischhandel sowie Erwerb, Halten und landwirtschaftliche Bewirtschaftung, Belastung, Bebauung, Vermietung, Verpachtung und Veräusserung von Grundstücken, insbesondere auch von landwirtschaftlichen Grundstücken sowie Erhaltung des landwirtschaftlichen Pachtgewerbes bezüglich des Landwirtschaftsbetriebs Lindenhof in der Gemeinde Safenwil;
kann Filialen gründen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Hansruedi Kyburz, Gasthof und Metzgerei zum Ochsen, in Lupfig ( CHE-141.858.883), gemäss Vertrag vom 19.06.2015 und Übernahmebilanz per 31.12.2014 mit Teilaktiven von CHF 10'015'237.66 und Passiven von CHF 6'743'070.15, wofür 100Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 3'172'167.51 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kyburz, Hans Rudolf, von Unterkulm, in Lupfig, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Realit Revisions AG ( CHE-101.363.635), in Lenzburg, Revisionsstelle.