Thomas Kuoni
residente a Knonau, da Zell (LU) Mandati attuali: Stiftung Werk- und Wohnhaus zur Weid, Pensionskasse Stadt Zürich Persone correlate: Michael Meier, Marco Mutzner, Florian Meyer e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Kuoni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Kuoni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Kuoni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Kuoni"
|
|
Thomas Kuoni
residente a Regensberg, da Zürich Mandati attuali: Peter Brehm Schweiz GmbH, Stemcup Medical Products AG Persone correlate: Markus Raab, Oliver Brehm, Marc Dieter Michel e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Kuoni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Kuoni"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Thomas Kuoni", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Thomas Kuoni"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Thomas Kuoni
Persone con il nome Thomas Kuoni lavorano in questi rami economici
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Esercizio di una casse pensioni
Commercio di beni di consumo
Esercizio delle case di cura e instituti residenziali di assistenza
Esercizio di una casse pensioni
Commercio di beni di consumo
Privato con il nome Thomas Kuoni
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Kuoni
Numero di pubblicazione: HR02-1005889491, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Peter Brehm Schweiz GmbH, in Dietikon, CHE-414.097.344, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2019, Publ. 1004635399).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erxleben, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Eich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Brich, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Burghaslach (DE), mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuoni, Thomas, von Zürich, in Regensberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Raab, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Gerhardshofen (DE), mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: HR02-1005283479, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Stemcup Medical Products AG, in Zürich, CHE-102.286.641, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2017, S.0, Publ. 3412427).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wulkan, Oliver Patrick, von Herrliberg, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuoni, Thomas, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2037851, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 8'225 vom 03.03.2015Pensionskasse Stadt Zürich, in Zürich, CHE-110.305.306, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2015, Publ. 2027085).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuoni, Thomas, von Zell LU, in Hedingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leupi, Daniel, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Serra, Jorge, von Winterthur und Niederhelfenschwil, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bitterli, Pascal, von Wisen SO, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Golta, Raphael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Good, Samuel, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Hofmann, Rebekka, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Keller, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Mandaglio, Mattia, von Stabio, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Tönz, Constantin, von Vals, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Wild, Stephan, von Zürich, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]. .