Engin Kundak
residente a Leytron, da Leytron Mandati attuali: MAVI Carole Confection Sàrl en liquidation Persone correlate: Metin Kundak Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Engin Kundak", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Engin Kundak"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Engin Kundak", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Engin Kundak"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Engin Kundak
Persone con il nome Engin Kundak lavorano in questi rami economici
Fabbricazione di abbigliamento
Fabbricazione di abbigliamento
Privato con il nome Engin Kundak
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Engin Kundak
Numero di pubblicazione: 5423322, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
MAVI Carole Confection Sàrl, à Sierre, CH-626.4.005.688-3, Société à responsabilité limitée (FOSC no 149 du 04.08.2005, p. 13, publ. 2960960).
Modification des statuts:
5.11.2009.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: capital social entièrement libéré].
Inscription ou modification de personne:
Kundak, Engin, de Leytron, à Leytron, associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.-- [précédemment: à Pont-de-la-Morge (Sion)]. Selon déclaration du gérant du 05.11.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].
Numero di pubblicazione: 2013404, Ufficio del registro di commercio Vallese
MAVI Carole Confection Sàrl, à Sierre, achat et vente d'habits, de cuirs et tous travaux de couture, société à responsabilité limitée (FOSC no 74 du 18.04.2002, p. 16, publ. 433216).
Modification des statuts:
17.11.2003.
Personne et signature radiée:
Sermier, Carole, de Arbaz, à Sion, associée et gérante, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--.
Inscription ou modification de personne:
Kundak, Engin, de Leytron, à Pont-de-la-Morge (Sion), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 19'000.--. [statuts modifiés sur un point non soumis à publication].