Gabriela Manuela Künzli
residente a Roggwil, da Murgenthal e Lengnau (AG) Mandati attuali: Tonfilm-Theater Capitol AG, Künzli Kraftwerk AG Persone correlate: Elisabeth Künzli-Reist, Rolf Künzli, Elisabeth Künzli-Reist e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gabriela Manuela Künzli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gabriela Manuela Künzli"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Gabriela Manuela Künzli", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Gabriela Manuela Künzli"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Gabriela Manuela Künzli
Persone con il nome Gabriela Manuela Künzli lavorano in questi rami economici
Esercizio di un cinema
Produzione e fornitura di energia elettrica
Esercizio di un cinema
Produzione e fornitura di energia elettrica
Privato con il nome Gabriela Manuela Künzli
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Gabriela Manuela Künzli
Numero di pubblicazione: HR02-1005145470, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kino Rex AG, in Murgenthal, CHE-107.105.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, S.0, Publ. 6774922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reist, Ulrich, von Sumiswald, in Murgenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Künzli, Gabriela, von Murgenthal und Lengnau AG, in Roggwil BE, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reist, Heinz, von Sumiswald, in Murgenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ammann, Daniel, von Sumiswald, in Aarwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Reist, Daniel, in Murgenthal].
Numero di pubblicazione: 6780262, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Künzli Kraftwerk AG, in Wynau, CH-053.3.008.207-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2010, S. 3, Publ. 5543450).
Statutenänderung:
10.07.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb des Wasserkraftwerkes Holzloch, die Produktion und den Verkauf von elektrischer Energie sowie den Handel mit elektro- und elektronischen Geräten und Zubehör. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und sich an andern Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sachübernahme: gemäss Sachübernahmevertrag vom 17.11.1989: unentgeltliche Uebernahme der Wasserkraftwerkanlage Holzloch an der Murg.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 10.07.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-241.9.008.853-5), in Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, Gabriela Manuela, von Murgenthal und Lengnau AG, in Roggwil BE, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Künzli, Gabriela, von Murgenthal, in Wynau (Obermurgenthal)].
Numero di pubblicazione: 6774922, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Kino Rex AG, in Murgenthal, CH-400.3.909.096-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2010, S. 2, Publ. 5723576).
Statutenänderung:
27.06.2012.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf sowie Verwaltung von Liegenschaften und Betrieb eines Tonfilmtheaters;
kann sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.06.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli-Reist, Elisabeth, von Murgenthal und Sumiswald, in Wynau, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Künzli, Rolf, von Murgenthal, in Wynau, mit Kollektivprokura zu zweien;
BDO AG (CHE-303.222.254), in Olten, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reist, Heinz, von Sumiswald, in Murgenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Reist, Daniel, von Sumiswald, in Murgenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Künzli, Gabriela, von Murgenthal und Lengnau AG, in Roggwil BE, mit Einzelunterschrift [bisher: von Murgenthal, in Wynau].